序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋新江 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋新江
|
|
2 |
吴全根
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-17 | 投资人(股权)变更 |
投资人:阮卫华,出资额:500万人民币,占100%,出资方式:货币,出资时间:2013-09-09; [退出]
|
投资人:宋新江,出资额:500万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2013-09-09; [新增]
|
2 | 2019-07-17 | 投资人(股权)变更 |
投资人:阮卫华 ; [退出]
|
投资人:宋新江 ; [新增]
|
3 | 2017-10-23 | 法定代表人变更 |
阮卫华
|
宋新江
|
4 | 2017-10-23 | 其他变更 |
姓名:吴全根,职务:监事;姓名:阮卫华,职务:执行董事;姓名:阮卫华,职务:经理;
|
姓名:吴全根,职务:监事;姓名:宋新江,职务:经理;姓名:宋新江,职务:执行董事;
|
5 | 2016-03-07 | 其他变更 |
|
*****6
|
6 | 2013-09-16 | 其他变更 |
监事,邓猛,***;执行董事兼总经理,邓平根,***;
|
执行董事兼总经理,阮卫华,***;监事,吴全根,***;
|
7 | 2013-09-16 | 法定代表人变更 |
证件号码:******,姓名:邓平根
|
证件号码:******,姓名:阮卫华
|
8 | 2013-09-16 | 投资人(股权)变更 |
邓平根,出资500万人民币,占100.0%,实缴出资500万; [退出]
|
阮卫华,出资500万人民币,占100.0%,实缴出资500万; [新增]
|
9 | 2013-06-05 | 投资人(股权)变更 |
邓平根,出资500万,占100.0%,实缴出资500万;
|
邓平根,出资500万,占100.0%,实缴出资500万;;
|