序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金文彪 | 50% | 100.0万人民币 |
2 | 权道传 | 50% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
权娇红
|
|
2 |
金文彪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-26 | 投资人(股权)变更 |
投资人:金文彪,出资额:100万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2016-09-20;投资人:权道传,出资额:100万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2016-09-20; [退出]
|
投资人:金文彪,出资额:100万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2016-09-20;投资人:权娇红,出资额:100万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2016-09-20; [新增]
|
2 | 2022-07-26 | 其他变更 |
姓名:权道传,职务:执行董事;姓名:权道传,职务:经理;姓名:金文彪,职务:监事;
|
姓名:权娇红,职务:经理;姓名:金文彪,职务:监事;姓名:权娇红,职务:执行董事;
|
3 | 2022-07-26 | 投资人(股权)变更 |
投资人:金文彪 ;投资人:权道传 ; [退出]
|
投资人:金文彪 ;投资人:权娇红 ; [新增]
|
4 | 2022-07-26 | 法定代表人变更 |
权道传
|
权娇红
|
5 | 2016-09-20 | 投资人(股权)变更 |
投资人:陈贵明,出资额:100万人民币,占50%,出资方式:,出资时间:; [退出]投资人:刘辉,出资额:100万人民币,占50%,出资方式:,出资时间:; [退出]
|
投资人:金文彪,出资额:100万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2016-09-20; [新增]投资人:权道传,出资额:100万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2016-09-20; [新增]
|
6 | 2016-09-20 | 投资人(股权)变更 |
投资人:陈贵明 ; [退出]投资人:刘辉 ; [退出]
|
投资人:金文彪 ; [新增]投资人:权道传 ; [新增]
|
7 | 2016-09-20 | 其他变更 |
姓名:陈贵明,职务:监事;姓名:刘辉,职务:执行董事兼总经理;
|
姓名:权道传,职务:执行董事兼总经理;姓名:金文彪,职务:监事;
|
8 | 2016-09-20 | 法定代表人变更 |
刘辉
|
权道传
|
9 | 2016-06-01 | 其他变更 |
|
*****6
|
10 | 2015-09-06 | 投资人(股权)变更 |
刘辉,出资100万人民币,占50.0%,实缴出资0万;金文彪,出资100万人民币,占50.0%,实缴出资0万; [退出]
|
陈贵明,出资100万,占50.0%,实缴出资0万; [新增]刘辉,出资100万人民币,占50.0%,实缴出资0万;
|