序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-05-18 | 其他变更 |
|
*****9XJ
|
2 | 2013-03-20 | 法定代表人变更 |
|
证件号码:******,姓名:吴庆之
|
3 | 2008-04-28 | 其他变更 |
|
*****
|
4 | 2004-03-15 | 法定代表人变更 |
|
陈祖珍
|
5 | 2003-04-14 | 法定代表人变更 |
|
罗江
|
6 | 2001-10-22 | 经营范围变更 |
|
百货、针织品、纺织品、五金交电、日用杂品、副食品、农业生产资料、烟花爆竹、
|
7 | 2001-10-22 | 其他变更 |
|
129人
|
8 | 2001-10-22 | 法定代表人变更 |
|
黄松涛
|
9 | 2001-10-22 | 名称变更 |
|
永丰县藤田中心基层供销社
|
10 | 2001-10-22 | 经营范围变更 |
|
废旧物资、农副产品、建筑材料、废旧金属
|