序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱桂珍 | 50% | 100.0万人民币 |
2 | 王海洪 | 50% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王海洪
|
|
2 |
朱桂珍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-29 | 投资人(股权)变更 |
投资人:王建生 ; [退出]投资人:王海洪 ;
|
投资人:王海洪 ;投资人:朱桂珍 ; [新增]
|
2 | 2020-09-29 | 投资人(股权)变更 |
投资人:王建生,出资额:100万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2013-08-13; [退出]投资人:王海洪,出资额:100万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2013-08-13;
|
投资人:王海洪,出资额:100万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2013-08-13;投资人:朱桂珍,出资额:100万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2013-08-13; [新增]
|
3 | 2020-09-29 | 其他变更 |
姓名:王海洪,职务:监事;姓名:王建生,职务:执行董事;姓名:王建生,职务:经理;
|
姓名:王海洪,职务:执行董事;姓名:朱桂珍,职务:监事;姓名:王海洪,职务:经理;
|
4 | 2020-09-29 | 法定代表人变更 |
王建生
|
王海洪
|
5 | 2016-08-30 | 其他变更 |
|
*****P
|
6 | 2014-06-13 | 经营范围变更 |
一般经营项目:粮食收购、销售。(凭有效许可证经营)**;
|
一般经营项目:粮食收购、销售;大米加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**;
|