序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄建华 | 80% | 800.0万人民币 |
2 | 郑劲楦 | 20% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄建华
|
|
2 |
郭小军
|
|
3 |
郑劲楦
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-23 | 投资人(股权)变更 |
投资人:郭小军,出资额:1000万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2035-05-30; [退出]
|
投资人:黄建华,出资额:800万,占80%,出资方式:货币,出资时间:2035-05-30; [新增]投资人:郑劲楦,出资额:200万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2035-05-30; [新增]
|
2 | 2019-01-23 | 其他变更 |
姓名:刘龙平,职务:监事;姓名:郭小军,职务:执行董事;姓名:郭小军,职务:经理;
|
姓名:郭小军,职务:执行董事;姓名:郑劲楦,职务:监事;姓名:黄建华,职务:经理;
|
3 | 2019-01-23 | 投资人(股权)变更 |
投资人:郭小军 ; [退出]
|
投资人:黄建华 ; [新增]投资人:郑劲楦 ; [新增]
|
4 | 2019-01-23 | 经营期限(营业期限)变更 |
2014-02-20至2034-02-19
|
2014-02-20至长期
|
5 | 2019-01-23 | 法定代表人变更 |
郭小军
|
黄建华
|
6 | 2018-04-27 | 其他变更 |
|
*****5
|
7 | 2015-05-14 | 投资人(股权)变更 |
吴菊仙,出资250万人民币,占25.0%,实缴出资0万; [退出]曾德勇,出资375万人民币,占37.5%,实缴出资100万; [退出]郭小军,出资375万人民币,占37.5%,实缴出资100万;
|
郭小军,出资1000( + 166.66667% )万,占100.0%,实缴出资200万;
|
8 | 2015-05-14 | 其他变更 |
董事长,郭小军,***;监事,吴菊仙,***;总经理,曾德勇,***;
|
执行董事兼总经理,郭小军,***;监事,刘龙平,***;
|
9 | 2015-05-14 | 投资人(股权)变更 |
投资人:吴菊仙 ; [退出]投资人:曾德勇 ; [退出]投资人:郭小军 ;
|
投资人:郭小军 ;
|
10 | 2015-05-14 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|