序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈全荣 | 90% | 450.0万人民币 |
2 | 陈燕 | 10% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈全荣
|
|
2 |
陈燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-19 | 投资人(股权)变更 |
投资人:陈燕 ;投资人:陈全荣 ;
|
投资人:陈全荣 ;投资人:陈燕 ;
|
2 | 2022-07-19 | 投资人(股权)变更 |
投资人:陈燕,出资额:20万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2026-07-01;投资人:陈全荣,出资额:180万,占90%,出资方式:货币,出资时间:2026-07-01;
|
投资人:陈全荣,出资额:450( + 150% )万,占90%,出资方式:货币,出资时间:2042-07-18;投资人:陈燕,出资额:50( + 150% )万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2042-07-18;
|
3 | 2022-07-19 | 注册资本(金)变更 |
200万元
|
500万元( + 150% )
|
4 | 2022-05-31 | 投资人(股权)变更 |
投资人:陈全荣 ;投资人:任雨龙 ; [退出]
|
投资人:陈燕 ; [新增]投资人:陈全荣 ;
|
5 | 2022-05-31 | 其他变更 |
姓名:任雨龙,职务:监事;姓名:陈全荣,职务:执行董事;
|
姓名:陈燕,职务:监事;姓名:陈全荣,职务:执行董事;
|
6 | 2022-05-31 | 投资人(股权)变更 |
投资人:陈全荣,出资额:120万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2026-07-01;投资人:任雨龙,出资额:80万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2026-07-01; [退出]
|
投资人:陈燕,出资额:20万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2026-07-01; [新增]投资人:陈全荣,出资额:180( + 50% )万,占90%,出资方式:货币,出资时间:2026-07-01;
|
7 | 2018-05-17 | 其他变更 |
姓名:任雨龙,职务:执行董事;姓名:陈全荣,职务:监事;
|
姓名:陈全荣,职务:执行董事;姓名:任雨龙,职务:监事;
|
8 | 2018-05-17 | 法定代表人变更 |
任雨龙
|
陈全荣
|