序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨作金 | 81.9% | 409.5万人民币 |
2 | 林孟强 | 11.8% | 59.0万人民币 |
3 | 陈朝平 | 6.3% | 31.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王零陵
|
|
2 |
李雪铭
|
|
3 |
林孟强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-21 | 法定代表人变更 |
李雪铭
|
王零陵
|
2 | 2022-01-21 | 其他变更 |
姓名:林孟强,职务:监事;姓名:李雪铭,职务:经理;姓名:李雪铭,职务:执行董事;
|
姓名:王零陵,职务:经理;姓名:林孟强,职务:监事;姓名:李雪铭,职务:执行董事;
|
3 | 2021-11-09 | 法定代表人变更 |
杨作金
|
李雪铭
|
4 | 2021-11-09 | 经营范围变更 |
游乐服务、对娱乐业的投资、投资管理服务,预包装食品销售与餐饮服务。(卫生许可证有效期至2017年3月14日)(国家有专项规定的从其规定)#
|
许可项目:餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:游乐园服务,休闲娱乐用品设备出租,玩具销售,娱乐船和运动船销售,游艺及娱乐用品销售,玩具、动漫及游艺用品销售,公园、景区小型设施娱乐活动,食品销售(仅销售预包装食品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
5 | 2021-11-09 | 其他变更 |
姓名:林孟强,职务:监事;姓名:杨作金,职务:执行董事;姓名:杨作金,职务:经理;
|
姓名:林孟强,职务:监事;姓名:李雪铭,职务:经理;姓名:李雪铭,职务:执行董事;
|
6 | 2016-05-26 | 其他变更 |
注册号:*****
|
*****T
|
7 | 2016-05-26 | 经营范围变更 |
游乐服务(卫生许可证有效期至2016年3月13日)(国家有专项规定的从其规定)#
|
游乐服务、对娱乐业的投资、投资管理服务,预包装食品销售与餐饮服务。(卫生许可证有效期至2017年3月14日)(国家有专项规定的从其规定)#
|