序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 欧阳天生 | 95.5% | 955.0万人民币 |
2 | 徐元朗 | 4.5% | 45.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
欧阳天生
|
|
2 |
徐元朗
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-23 | 投资人(股权)变更 |
投资人:徐元朗,出资额:22.5万,占4.5%,出资方式:货币,出资时间:2048-12-30;投资人:欧阳天生,出资额:477.5万,占95.5%,出资方式:货币,出资时间:2048-12-30;
|
投资人:徐元朗,出资额:45( + 100% )万,占4.5%,出资方式:货币,出资时间:2048-12-30;投资人:欧阳天生,出资额:955( + 100% )万,占95.5%,出资方式:货币,出资时间:2048-12-30;
|
2 | 2019-01-23 | 投资人(股权)变更 |
投资人:徐元朗 ;投资人:欧阳天生 ;
|
投资人:徐元朗 ;投资人:欧阳天生 ;
|
3 | 2019-01-23 | 注册资本(金)变更 |
500万元
|
1000万元( + 100% )
|
4 | 2018-10-25 | 投资人(股权)变更 |
投资人:徐荣清,出资额:25万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2011-11-09; [退出]投资人:陈桂凤,出资额:475万,占95%,出资方式:货币,出资时间:2013-05-09; [退出]
|
投资人:徐元朗,出资额:22.5万,占4.5%,出资方式:货币,出资时间:2048-12-30; [新增]投资人:欧阳天生,出资额:477.5万,占95.5%,出资方式:货币,出资时间:2048-12-30; [新增]
|
5 | 2018-10-25 | 其他变更 |
姓名:陈桂凤,职务:经理;姓名:徐荣清,职务:监事;
|
姓名:徐元朗,职务:监事;姓名:欧阳天生,职务:执行董事;姓名:欧阳天生,职务:经理;
|
6 | 2018-10-25 | 投资人(股权)变更 |
投资人:徐荣清 ; [退出]投资人:陈桂凤 ; [退出]
|
投资人:徐元朗 ; [新增]投资人:欧阳天生 ; [新增]
|
7 | 2018-10-25 | 法定代表人变更 |
陈桂凤
|
欧阳天生
|
8 | 2018-10-25 | 住所变更 |
江西省高安市新街镇
|
江西省宜春市高安市工业园(新街镇)
|
9 | 2016-03-17 | 其他变更 |
|
*****E
|