序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李海亮 | 49% | 98万人民币 |
2 | 江丽琴 | 46% | 92万人民币 |
3 | 何****顺 | 5% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李海亮
|
|
2 |
刘吉庆
|
|
3 |
江丽琴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-09 | 投资人(股权)变更 |
投资人:江丽琴 ;投资人:李海亮 ;
|
投资人:李海亮 ;投资人:江丽琴 ;投资人:何****顺 ; [新增]
|
2 | 2021-10-09 | 投资人(股权)变更 |
投资人:江丽琴,出资额:102万人民币,占51%,出资方式:货币,出资时间:2015-07-30;投资人:李海亮,出资额:98万人民币,占49%,出资方式:货币,出资时间:2015-07-30;
|
投资人:李海亮,出资额:98万,占49%,出资方式:货币,出资时间:2015-07-30;投资人:江丽琴,出资额:92( - 9.80392% )万,占46%,出资方式:货币,出资时间:2015-07-30;投资人:何****顺,出资额:10万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2015-07-30; [新增]
|
3 | 2021-04-29 | 其他变更 |
姓名:李海亮,职务:监事;姓名:江丽琴,职务:执行董事;姓名:刘吉庆,职务:经理;
|
姓名:李海亮,职务:执行董事;姓名:江丽群,职务:监事;姓名:刘吉庆,职务:经理;
|
4 | 2021-04-29 | 法定代表人变更 |
江丽琴
|
李海亮
|
5 | 2021-04-29 | 经营期限(营业期限)变更 |
2011-05-31至2021-05-30
|
2011-05-31至长期
|
6 | 2016-09-22 | 其他变更 |
|
*****9
|
7 | 2015-07-30 | 投资人(股权)变更 |
江西非常客栈(集团)有限公司,出资102万人民币,占51.0%,实缴出资102万; [退出]徐勇华,出资98万人民币,占49.0%,实缴出资98万; [退出]
|
李海亮,出资98万人民币,占49%,实缴出资98万; [新增]江丽琴,出资102万人民币,占51%,实缴出资102万; [新增]
|
8 | 2015-07-30 | 法定代表人变更 |
证件号码:******,姓名:徐勇华
|
证件号码:******,姓名:江丽琴
|
9 | 2015-07-30 | 投资人(股权)变更 |
投资人:江西非常客栈(集团)有限公司 ; [退出]投资人:徐勇华 ; [退出]
|
投资人:李海亮 ; [新增]投资人:江丽琴 ; [新增]
|
10 | 2015-07-30 | 其他变更 |
监事,童丹丹,***;经理,王斌,***;
|
执行董事,江丽琴,***;监事,李海亮,***;经理,刘吉庆,***;
|