序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-12 | 负责人变更 |
江乐 [退出]
|
廖胜 [新增]
|
2 | 2020-05-15 | 负责人变更 |
邱丹 [退出]
|
江乐 [新增]
|
3 | 2019-10-25 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|
4 | 2018-09-25 | 负责人变更 |
邱云平 [退出]
|
邱丹 [新增]
|
5 | 2016-01-04 | 更换统一社会信用代码 |
|
*****T
|