序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张平 | 34% | 17万人民币 |
2 | 何方卿 | 33% | 16.5万人民币 |
3 | 姚永忠 | 33% | 16.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张平
|
|
2 |
何方卿
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-12 | 投资人(股权)变更 |
投资人:何方卿 ;投资人:姚永忠 ;投资人:张平 ;
|
投资人:何方卿 ;投资人:姚永忠 ;投资人:张平 ;
|
2 | 2020-11-12 | 注册资本(金)变更 |
30万元
|
50万元( + 66.66667% )
|
3 | 2020-11-12 | 行业代码变更 |
投资与资产管理
|
房地产中介服务
|
4 | 2020-11-12 | 其他变更 |
租赁和商业服务业
|
房地产业
|
5 | 2020-11-12 | 名称变更 |
抚州安石资产评估有限公司
|
抚州安鉐土地房地产资产评估有限公司
|
6 | 2020-11-12 | 投资人(股权)变更 |
投资人:何方卿,出资额:9.9万,占33%,出资方式:货币,出资时间:2008-05-14;投资人:姚永忠,出资额:9.9万,占33%,出资方式:货币,出资时间:2008-05-14;投资人:张平,出资额:10.2万,占34%,出资方式:货币,出资时间:2008-05-14;
|
投资人:何方卿,出资额:16.5( + 66.66667% )万,占33%,出资方式:货币,出资时间:2020-11-06;投资人:姚永忠,出资额:16.5( + 66.66667% )万,占33%,出资方式:货币,出资时间:2020-11-06;投资人:张平,出资额:17( + 66.66667% )万,占34%,出资方式:货币,出资时间:2020-11-06;
|
7 | 2019-07-25 | 投资人(股权)变更 |
投资人:何方卿,出资额:9.9万,占33%,出资方式:货币,出资时间:2008-05-14;投资人:姚永忠,出资额:5.4万,占18%,出资方式:货币,出资时间:2008-05-14;投资人:张平,出资额:14.7万,占49%,出资方式:货币,出资时间:2008-05-14;
|
投资人:何方卿,出资额:9.9万,占33%,出资方式:货币,出资时间:2008-05-14;投资人:姚永忠,出资额:9.9( + 83.33333% )万,占33%,出资方式:货币,出资时间:2008-05-14;投资人:张平,出资额:10.2( - 30.61224% )万,占34%,出资方式:货币,出资时间:2008-05-14;
|
8 | 2019-07-25 | 投资人(股权)变更 |
投资人:何方卿 ;投资人:姚永忠 ;投资人:张平 ;
|
投资人:何方卿 ;投资人:姚永忠 ;投资人:张平 ;
|
9 | 2019-06-14 | 投资人(股权)变更 |
投资人:廖建新,出资额:15.3万人民币,占51%,出资方式:货币,出资时间:2008-05-14; [退出]投资人:张平,出资额:14.7万人民币,占49%,出资方式:货币,出资时间:2008-05-14;
|
投资人:何方卿,出资额:9.9万,占33%,出资方式:货币,出资时间:2008-05-14; [新增]投资人:姚永忠,出资额:5.4万,占18%,出资方式:货币,出资时间:2008-05-14; [新增]投资人:张平,出资额:14.7万,占49%,出资方式:货币,出资时间:2008-05-14;
|
10 | 2019-06-14 | 其他变更 |
姓名:廖建新,职务:执行董事;姓名:何方卿,职务:监事;姓名:张平,职务:经理;
|
姓名:何方卿,职务:监事;姓名:张平,职务:经理;姓名:张平,职务:执行董事;
|