序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-20 | 负责人变更 |
吴志辉 [退出]
|
王向明 [新增]
|
2 | 2020-10-29 | 负责人变更 |
冷洁 [退出]
|
吴志辉 [新增]
|
3 | 2017-09-27 | 负责人变更 |
刘淑娟 [退出]
|
冷洁 [新增]
|
4 | 2016-04-18 | 其他变更 |
|
*****J
|