序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱政清 | 81.32% | 814.50112万人民币 |
2 | 金运传 | 18.68% | 187.09888万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱政丰
|
|
2 |
金运传
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-06 | 其他变更 |
姓名:金运传,职务:监事;姓名:陈进军,职务:执行董事;
|
姓名:朱政丰,职务:执行董事;姓名:金运传,职务:监事;
|
2 | 2019-09-06 | 法定代表人变更 |
陈进军
|
朱政丰
|
3 | 2019-07-16 | 其他变更 |
姓名:金运传,职务:监事;姓名:朱政清,职务:执行董事;
|
姓名:金运传,职务:监事;姓名:陈进军,职务:执行董事;
|
4 | 2019-07-16 | 法定代表人变更 |
朱政清
|
陈进军
|
5 | 2016-09-22 | 其他变更 |
注册号:*****
|
*****7
|
6 | 2016-09-22 | 经营范围变更 |
中小学教育、教学用品销售;房地产开****;金属贸易;建材涂料(有毒有害的除外)销售;乳制品(含婴幼儿配方乳粉),预包装食品兼散装食品零售(许可证有效期至2015年6月28日止)*(以上项目国家有专项规定的凭有效证件经营)
|
中小学教育、教学用品销售;房地产开****;金属贸易;建材涂料(有毒有害的除外)销售;乳制品(含婴幼儿配方乳粉),预包装食品兼散装食品零售*(以上项目国家有专项规定的凭有效证件经营)
|