序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶仕云 | 40% | 200.0万人民币 |
2 | 李水 | 30% | 150.0万人民币 |
3 | 杨鹰千 | 30% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶由之
|
|
2 |
李水
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-11 | 其他变更 |
姓名:李水,职务:监事;姓名:叶仕云,职务:执行董事;
|
姓名:叶由之,职务:经理;姓名:叶由之,职务:执行董事;姓名:李水,职务:监事;
|
2 | 2018-07-11 | 法定代表人变更 |
叶仕云
|
叶由之
|
3 | 2018-06-26 | 其他变更 |
|
*****E
|
4 | 2010-03-31 | 投资人(股权)变更 |
叶仕云,450.0(万元)90%; [退出]李水,50.0(万元)10%; [退出]
|
叶仕云,200.0(万元)40%; [新增]李水,150.0(万元)30%; [新增]杨鹰千,150.0(万元)30%; [新增]
|
5 | 2008-07-16 | 投资人(股权)变更 |
叶仕云,450.0(万元)90%;李水,50.0(万元)10%;
|
叶仕云,450.0(万元)90%;李水,50.0(万元)10%;;
|
6 | 2008-07-16 | 注册资本(金)变更 |
注册资本:500.0币种:156固定资金:0.0流动资金0.0
|
注册资本:500.0币种:156固定资金:0.0流动资金0.0;
|