序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 温氏食品集团股份有限公司 | 100% | 2200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘国军
|
|
2 |
付建福
|
|
3 |
阮利
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-27 | 投资人(股权)变更 |
投资人:温氏食品集团股份有限公司,出资额:500万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2013-10-15;
|
投资人:温氏食品集团股份有限公司,出资额:2200( + 340% )万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2022-09-14;
|
2 | 2022-09-27 | 投资人(股权)变更 |
投资人:温氏食品集团股份有限公司 ;
|
投资人:温氏食品集团股份有限公司 ;
|
3 | 2022-09-27 | 注册资本(金)变更 |
500万元
|
2200万元( + 340% )
|
4 | 2022-07-11 | 法定代表人变更 |
陈水华
|
刘国军
|
5 | 2022-07-11 | 其他变更 |
姓名:阮利,职务:监事;姓名:付建福,职务:经理;姓名:陈水华,职务:执行董事;
|
姓名:刘国军,职务:执行董事;姓名:阮利,职务:监事;姓名:付建福,职务:经理;
|
6 | 2021-05-17 | 其他变更 |
姓名:陈海枫,职务:执行董事;姓名:阮利,职务:监事;姓名:付建福,职务:经理;
|
姓名:阮利,职务:监事;姓名:付建福,职务:经理;姓名:陈水华,职务:执行董事;
|
7 | 2021-05-17 | 法定代表人变更 |
陈海枫
|
陈水华
|
8 | 2020-05-18 | 其他变更 |
姓名:李荣根,职务:经理;姓名:陈海枫,职务:执行董事;姓名:阮利,职务:监事;
|
姓名:陈海枫,职务:执行董事;姓名:阮利,职务:监事;姓名:付建福,职务:经理;
|
9 | 2020-05-18 | 其他变更 |
农、林、牧、渔业
|
农、林、牧、渔业
|
10 | 2020-05-18 | 经营范围变更 |
生猪养殖、销售;生猪产品销售;猪苗销售;种猪及相关产品繁殖、销售;畜禽屠宰,肉类食品的加工销售和食品包装;配合饲料生产、销售;饲料的原料及初级加工产品生产、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:牲畜饲养,种畜禽生产,饲料生产,种畜禽经营,生猪屠宰,道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:牲畜销售,畜牧渔业饲料销售,初级农产品收购,鲜肉零售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|