序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 闫青锋 | 80% | 160.0万 |
2 | 刘嘉 | 20% | 40.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
闫青锋
|
|
2 |
刘嘉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-10 | 章程(修正) |
|
|
2 | 2020-06-10 | 股东****起人 |
|
|
3 | 2016-10-29 | 章程(修正) |
|
|
4 | 2016-10-29 | 经营范围变更 |
|
|
5 | 2015-01-09 | 住所变更 |
|
|
6 | 2015-01-09 | 投资人(股权)变更 |
|
|
7 | 2015-01-09 | 注册资本(金)变更 |
|
|
8 | 2014-10-22 | 经营范围变更 |
|
|
9 | 2014-08-04 | 经营范围变更 |
|
|