序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘宗国 | 70% | 35万 |
2 | 郭维君 | 30% | 15万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘宗国
|
|
2 |
郭维君
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-31 | 经营范围 |
进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
进出口业务;建筑工程;计算机图文设计;市场调查。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2014-11-21 | 监事备案 |
刘宗国,证件号码:***********,职位:执行董事兼总经理郭丽莉,证件号码:***********,职位:监事 [退出]
|
刘宗国,证件号码:***********,职位:执行董事兼总经理郭维君,证件号码:***********,职位:监事 [新增]
|
3 | 2014-11-21 | 投资人(股权)变更 |
郭丽莉认缴15实缴15 [退出]刘宗国认缴35实缴35单位:万元
|
郭维君认缴15实缴0 [新增]刘宗国认缴35实缴0单位:万元
|
4 | 2014-09-23 | 成员总数 |
|
换****新版营业执照
|
5 | 2014-09-23 | 换照 |
|
换****新版营业执照
|
6 | 2011-12-27 | 属地监管工商所 |
370102158
|
370102153
|
7 | 2011-12-27 | 住所 |
济南市历下区黄台南路86号2—215室
|
济南市历下区工业南路102号东领尚座商务大厦1-709
|
8 | 2008-05-29 | 注册号升位 |
*****58
|
*****
|