序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 庞震 | 80% | 400.0万 |
2 | 丰兴中 | 20% | 100.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
庞震
|
|
2 |
丰兴中
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
山东政友信息咨询有限公司淄博分公司
|
丰兴中 | 2016-07-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-29 | 章程(修正) |
|
|
2 | 2019-03-29 | 经营范围 |
|
|
3 | 2019-03-29 |
|
|
|
4 | 2017-07-13 | 章程(修正) |
|
|
5 | 2017-07-13 | 经营范围变更 |
|
|
6 | 2016-07-27 | 联络员信息 |
|
|
7 | 2016-07-27 | 经理备案 |
|
|
8 | 2016-07-27 | 监事备案 |
|
|
9 | 2016-07-27 | 经营范围变更 |
|
|
10 | 2016-07-27 | 投资人(股权)变更 |
|
|