序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 济南山水立新投资****展有限公司 | 85% | 26573.55万 |
2 | 济南山水建新投资****展有限公司 | 15% | 4689.45万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张才奎
|
|
2 |
陈学师
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
济南山水集团有限公司北京信息咨询分公司
|
温庭仕 | 2003-01-23 |
2 |
济南山水集团有限公司物流中心
|
吴然涛 | 2002-03-07 |
3 |
济南山水集团有限公司青岛水泥分公司
|
赵利平 | 2002-01-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-11-10 | 章程(修正) |
|
|
2 | 2015-11-10 | 联络员信息 |
|
|
3 | 2015-07-17 | 监事备案 |
|
|
4 | 2015-07-17 | 董事备案 |
|
|
5 | 2015-07-17 | 经理备案 |
|
|
6 | 2014-10-31 | 经营范围变更 |
|
|
7 | 2008-06-12 | 注册号升位 |
|
|
8 | 2006-04-06 | 邮政编码 |
|
|
9 | 2004-10-19 | 经营范围 |
|
|
10 | 2004-10-19 | 股东****起人 |
|
|