序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-29 |
李晓梅
|
崔慧
|
|
2 | 2020-06-03 | 负责人 |
刘霞
|
李晓梅
|
3 | 2020-06-03 |
刘霞
|
李晓梅
|
|
4 | 2017-03-09 | 负责人 |
王兴洲
|
刘霞
|
5 | 2017-03-09 | 法定代表人(负责人)变更 |
王兴洲
|
刘霞
|
6 | 2016-04-12 | 联系电话 |
****
|
****
|
7 | 2016-04-12 | 负责人 |
王殿臣
|
王兴洲
|
8 | 2016-04-12 | 联络员信息 |
|
姓名:胥倩,固定电话:***********,移动电话:***********,电子邮箱:***********,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:***********
|
9 | 2016-04-12 | 法定代表人(负责人)变更 |
王殿臣
|
王兴洲
|
10 | 2014-12-04 | 经营范围变更 |
许可经营项目:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。一般经营项目:无
|
营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|