序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-19 |
贾行行
|
庞仁静
|
|
2 | 2020-11-25 |
于朋
|
贾行行
|
|
3 | 2018-03-02 | 财务负责人 |
姓名:王金忠固定电话:****移动电话:****电子邮箱:****身份证件类型:中华人民共和国居民身份证身份证件号码:****
|
姓名:王金忠固定电话:****移动电话:****电子邮箱:****身份证件类型:中华人民共和国居民身份证身份证件号码:****
|
4 | 2018-03-02 | 负责人 |
魏长华
|
于朋
|
5 | 2018-03-02 | 联络员 |
姓名:张红梅,固定电话:****,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:****
|
姓名:张红梅,固定电话:****,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:****
|
6 | 2017-05-27 | 隶属单位 |
商河县邮政局
|
中国邮政集团公司山东省商河县分公司
|
7 | 2017-05-27 | 财务负责人 |
|
姓名:王金忠固定电话:****移动电话:****电子邮箱:****身份证件类型:中华人民共和国居民身份证身份证件号码:****
|
8 | 2017-05-27 | 负责人 |
高兴超
|
魏长华
|
9 | 2017-05-27 | 联络员 |
姓名:张红梅,固定电话:****,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:****
|
姓名:张红梅,固定电话:****,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:****
|
10 | 2016-08-26 | 负责人 |
崔善林
|
高兴超
|