序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-10-21 |
李若财
|
马振
|
|
2 | 2020-06-03 | 负责人 |
范胜涛
|
李若财
|
3 | 2017-12-26 | 联络员 |
姓名:张红梅,固定电话:****,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:****
|
姓名:张红梅,固定电话:****,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:****
|
4 | 2017-12-26 | 负责人 |
宋可杰
|
范胜涛
|
5 | 2017-12-26 |
宋可杰
|
范胜涛
|
|
6 | 2017-12-26 |
姓名:张红梅,固定电话:****,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:****
|
姓名:张红梅,固定电话:****,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:****
|
|
7 | 2016-07-25 | 负责人 |
于朋
|
宋可杰
|
8 | 2016-07-25 | 联络员 |
|
姓名:张红梅,固定电话:****,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:****
|
9 | 2016-07-25 | 法定代表人(负责人)变更 |
于朋
|
宋可杰
|
10 | 2016-07-25 |
于朋
|
宋可杰
|