序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-10-21 |
孟昊
|
庞仁静
|
|
2 | 2020-06-03 | 负责人 |
李龙
|
孟昊
|
3 | 2017-05-26 | 法定代表人(负责人)变更 |
庞仁静
|
李龙
|
4 | 2017-05-26 | 法定代表人(负责人)变更 |
庞仁静
|
李龙
|
5 | 2017-05-26 | 财务负责人信息 |
|
姓名:王金忠固定电话:***********移动电话:***********电子邮箱:***********身份证件类型:中华人民共和国居民身份证身份证件号码:***********
|
6 | 2017-05-26 | 联络员 |
姓名:张红梅,固定电话: ,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:****
|
姓名:张红梅,固定电话:****,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:****
|
7 | 2017-05-26 | 负责人 |
庞仁静
|
李龙
|
8 | 2017-05-26 |
姓名:张红梅,固定电话: ,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:****
|
姓名:张红梅,固定电话:****,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:****
|
|
9 | 2017-05-26 |
庞仁静
|
李龙
|
|
10 | 2017-05-25 | 联络员 |
姓名:张红梅,固定电话: ,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:****
|
姓名:张红梅,固定电话:****,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:****
|