序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
马向阳
|
叶桂民
|
2 | 2020-01-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张明国
|
马向阳
|
3 | 2014-11-18 | 联络员备案 |
姓名:张继亮
|
姓名:张明国
|
4 | 2014-10-17 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2002-10-25 至 2014-10-24
|
2002-10-25 至 2018-10-24
|
5 | 2014-10-17 | 营业期限 |
2014-10-24
|
2018-10-24
|
6 | 2014-10-14 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:张继亮
|