序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 付强 | 90% | 900万 |
2 | 杜大军 | 10% | 100万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
付强
|
|
2 |
杜大军
|
|
3 |
刘飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-05-19 | 其他变更事项 |
|
|
2 | 2014-05-19 | 注册资本(金)变更 |
|
|
3 | 2013-06-06 | 住所 |
|
|
4 | 2013-06-06 | 其他变更事项 |
|
|
5 | 2013-04-10 | 其他变更事项 |
|
|
6 | 2013-04-10 | 经营范围 |
|
|
7 | 2010-05-17 | 住所 |
|
|
8 | 2010-05-17 | 其他变更事项 |
|
|
9 | 2009-05-04 | 住所 |
|
|
10 | 2009-05-04 | 其他变更事项 |
|
|