序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张立军 | 50% | 80.0万 |
2 | 孙淑春 | 50% | 80.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张立军
|
|
2 |
龚建华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-01-29 | 其他变更事项 |
|
|
2 | 2015-01-29 | 住所变更 |
|
|
3 | 2008-07-15 | 企业类型 |
|
|
4 | 2008-07-15 | 其他变更事项 |
|
|
5 | 2007-10-19 | 其他 |
|
|
6 | 2007-10-19 | 企业类型 |
|
|
7 | 2007-06-11 | 注册号升位 |
|
|
8 | 2007-06-11 | 拟登记机关 |
|
|
9 | 2007-06-11 | 其他 |
|
|
10 | 2006-06-08 | 其他变更事项 |
|
|