序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 钟永利 | 40% | 588.0万 |
2 | 钟磊 | 30% | 441.0万 |
3 | 李静 | 15% | 220.5万 |
4 | 徐守信 | 15% | 220.5万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钟风山
|
|
2 |
钟磊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2011-12-29 | 住所 |
住所:青岛市高科技工业园规划路16号线以北9号线以东
|
住所:青岛市崂山区东乌衣巷村13号
|
2 | 2010-05-05 | 法定代表人 |
法定代表人:孙园园
|
法定代表人:钟风山
|
3 | 2008-12-16 | 法定代表人 |
法定代表人:姚蕾
|
法定代表人:孙园园
|
4 | 2008-12-16 | 其他变更事项 |
|
|
5 | 2004-11-16 | 董事 |
董事会、经理成员:刘学江 11,荣国明 [退出]01,姚宏 06,钟永胜 [退出]
|
董事会、经理成员:姚蕾 03,姚蕾 [新增]05,钟磊 06 [新增]
|
6 | 2001-05-21 | 经营范围 |
经营范围:国际间青少年文化交流服务、经济信息咨询服务;国内商业(不含国家危禁、专营、专控商品)。
|
经营范围:高科园旅游度假村、高科园商贸城项目开****、国际间青少年文化交流服务、经济信息咨询服务;国内商业(不含国家危禁、专营、专控商品)。
|
7 | 2001-04-18 | 名称 |
名称序号:*****48 企业名称:青岛国际青少年度假村有限公司
|
名称序号:*****60 企业名称:青岛国际旅游度假村有限公司
|
8 | 1999-04-19 | 法定代表人 |
荣国明
|
王立武
|
9 | 1999-03-31 | 注册号升位 |
*****33
|
*****
|