序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张志国 | 74.5% | 1490.0万 |
2 | 张善良 | 25% | 500.0万 |
3 | 孙承先 | 0.5% | 10.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张志国
|
|
2 |
尹春波
|
|
3 |
张善良
|
|
4 |
谷玉海
|
|
5 |
胡庆祥
|
|
6 |
潘学义
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-09-04 | 其他变更事项 |
|
|
2 | 2014-09-04 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2012-06-21 | 其他变更事项 |
|
|
4 | 2012-06-21 | 营业期限 |
|
|
5 | 2007-06-18 | 营业期限 |
|
|
6 | 2005-06-10 | 营业期限 |
|
|
7 | 2005-06-10 | 名称 |
|
|
8 | 2005-06-10 | 其他变更事项 |
|
|