序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王洪香 | 100% | 100.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王洪香
|
|
2 |
薛文山
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-21 | 监事 |
姓名:薛建阁,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; [退出]姓名:王洪香,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:****;
|
姓名:薛文山,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; [新增]姓名:王洪香,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:****;
|
2 | 2018-11-26 | 股东****起人 |
股东(****起人)名称:薛建阁,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:40万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2057-12-30; [退出]股东(****起人)名称:李安雯,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:60万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2057-12-30; [退出]
|
股东(****起人)名称:王洪香,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:100万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2028-12-31; [新增]
|
3 | 2018-11-26 | 经理 |
姓名:薛建阁,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:李安雯,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:****; [退出]
|
姓名:薛建阁,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:王洪香,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:****; [新增]
|
4 | 2018-11-26 | 章程(修正) |
|
|
5 | 2018-11-26 | 法定代表人 |
李安雯
|
王洪香
|
6 | 2018-11-26 | 董事 |
姓名:薛建阁,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:李安雯,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:****; [退出]
|
姓名:薛建阁,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:王洪香,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:****; [新增]
|
7 | 2018-11-26 | 企业类型 |
1130
|
1151
|