序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙云海 | 40.63745% | 10.2万 |
2 | 陈红伟 | 16.73307% | 4.2万 |
3 | 项伟华 | 15.93626% | 4万 |
4 | 姜旻霞 | 15.93626% | 4万 |
5 | 臧美丽 | 1.19522% | 0.3万 |
6 | 臧卫杰 | 1.19522% | 0.3万 |
7 | 泮淑贞 | 1.19522% | 0.3万 |
8 | 宋经村 | 1.19522% | 0.3万 |
9 | 薛光 | 1.19522% | 0.3万 |
10 | 周树堂 | 1.19522% | 0.3万 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-06-14 | 其他变更事项 |
|
|
2 | 2014-06-14 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2007-06-11 | 经营范围 |
|
|
4 | 2003-04-04 | 经营范围 |
|
|
5 | 2003-04-04 | 其他 |
|
|
6 | 2000-03-02 | 法定代表人 |
|
|
7 | 2000-03-02 | 经营范围 |
|
|
8 | 2000-03-02 | 市场主体类型 |
|
|
9 | 2000-03-02 | 营业期限 |
|
|
10 | 2000-03-02 | 注册资本 |
|
|