序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李红立 | 100% | 10.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李红立
|
|
2 |
鲁成海
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
东营丽影轩养生服务有限公司西二路分公司
|
张强伟 | 2021-03-30 |
2 |
东营丽影轩养生服务有限公司西三路分公司
|
任鹏举 | 2021-03-22 |
3 |
东营丽影轩养生服务有限公司垦利分公司
|
张强伟 | 2019-06-13 |
4 |
东营丽影轩养生服务有限公司东城分公司
|
李红立 | 2018-08-13 |
5 |
东营丽影轩养生服务有限公司第二分公司
|
朱莹莹 | 2018-03-23 |
6 |
东营丽影轩养生服务有限公司第一分公司
|
李红立 | 2016-12-19 |
7 |
东营丽影轩养生服务有限公司广饶分公司
|
李红立 | 2016-07-20 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-07 | 章程(修正) |
|
|
2 | 2020-09-07 | 经营范围 |
|
|