序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 诸葛爱明 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
诸葛爱明
|
|
2 |
姚秀艳
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
苏州合达房地产经纪有限公司枫塔分公司
|
周中礼 | 2019-06-06 |
2 |
苏州合达房地产经纪有限公司蓝天广场分公司
|
劳明明 | 2018-11-07 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
温小英
|
诸葛爱明
|
2 | 2020-10-23 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2020-10-23 | 企业住所变更 |
苏州高新区塔园路251号
|
苏州高新区长江路556号3幢3183室
|
4 | 2020-10-23 | 法定代表人变更 |
温小英
|
诸葛爱明
|
5 | 2020-10-23 | 股东变更 |
赵大艳 [退出]温小英 [退出]
|
诸葛爱明 [新增]
|
6 | 2020-08-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
周中礼
|
温小英
|
7 | 2020-08-07 | 企业住所变更 |
苏州高新区滨河路588号3幢119室
|
苏州高新区塔园路251号
|
8 | 2020-08-07 | 法定代表人变更 |
周中礼
|
温小英
|
9 | 2020-08-07 | 股东变更 |
赵大艳周中礼 [退出]温小英孙永岭 [退出]
|
赵大艳温小英
|
10 | 2020-05-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
劳明明
|
周中礼
|