序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡平 | 57.47917% | 3103.875万 |
2 | 吉林省投资集团有限公司 | 29.16667% | 1575.0万 |
3 | 邵梅 | 13.35417% | 721.125万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭刚
|
|
2 |
李巍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-12 | 法定代表人变更 |
孟庆凯
|
郭刚
|
2 | 2021-11-12 | 董事监事经理变更 |
姓名:孟庆凯,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孟庆凯,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李巍,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
|
姓名:郭刚,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:郭刚,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李巍,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
|
3 | 2015-04-15 | 董事监事经理变更 |
潘中玉,执行董事;潘中玉,经理;邵梅,监事
|
李巍,监事;孟庆凯,总经理;孟庆凯,执行董事
|
4 | 2015-04-15 | 董事备案 |
潘中玉,执行董事 [退出]潘中玉,经理 [退出]邵梅,监事 [退出]
|
李巍,监事 [新增]孟庆凯,总经理 [新增]孟庆凯,执行董事 [新增]
|
5 | 2015-04-15 | 法定代表人变更 |
潘中玉
|
孟庆凯
|
6 | 2014-11-28 | 注册资本(金)变更 |
6250.0000
|
5400.0000( - 13.6% )
|
7 | 2014-11-28 | 注册资本(金)变更 |
6250.0000万元
|
5400.0000万元( - 13.6% )
|
8 | 2013-06-09 | 投资人(股权)变更 |
股东名称:吉林省投资(集团)有限公司出资额:2000万元;
|
股东名称:吉林省投资集团有限公司出资额:2000万元; [名称变更]
|
9 | 2012-10-31 | 经营范围变更 |
汽车零部件、机械零部件的设计、委托加工、销售;计算机软件开****、销售、技术咨询及技术服务(以上各项国家法律法规禁止的不得经营;应经专项审批的项目未获批准之前不得经营)*
|
承载工程技术自动控制装备设计、委托加工、销售;汽车零部件、机械零部件的设计、委托加工、销售;计算机软件开****、销售、技术咨询及技术服务(法律、法规和国务院决定禁止的项目,不得经营;许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营;一般经营项目可自主选择经营)
|
10 | 2012-10-31 | 名称变更 |
长春伟孚特汽车零部件有限公司
|
吉林衡平承载技术有限公司
|