序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李玉田 | 50% | 25.0万人民币 |
2 | 王佃臻 | 50% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王佃臻
|
|
2 |
李玉田
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-25 | 章程 |
|
|
2 | 2017-09-25 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2016-10-31 | 联络员信息 |
|
|
4 | 2016-10-31 | 经营范围变更 |
|
|
5 | 2013-01-23 | 拟定投资总额 |
|
|
6 | 2013-01-23 | 经营范围 |
|
|
7 | 2012-11-16 | 拟定投资总额 |
|
|
8 | 2012-11-16 | 经营范围 |
|
|