序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马晓 | 39% | 117.0万 |
2 | 董存富 | 25% | 75.0万 |
3 | 刘木江 | 19% | 57.0万 |
4 | 韩智明 | 8% | 24.0万 |
5 | 初海勇 | 5% | 15.0万 |
6 | 李秀霞 | 4% | 12.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董存富
|
|
2 |
马晓
|
|
3 |
韩智明
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
山东鲁东医药连锁有限公司第二十八连锁店
|
马国斌 | 2022-09-29 |
2 |
山东鲁东医药连锁有限公司第三十三连锁店
|
董艳艳 | 2022-06-23 |
3 |
山东鲁东医药连锁有限公司第三十四连锁店
|
董存富 | 2022-06-22 |
4 |
山东鲁东医药连锁有限公司第二十七连锁店
|
刘金敏 | 2022-06-02 |
5 |
山东鲁东医药连锁有限公司第二十六连锁店
|
曹沙沙 | 2022-05-06 |
6 |
山东鲁东医药连锁有限公司第二十五连锁店
|
韩常宝 | 2022-03-15 |
7 |
山东鲁东医药连锁有限公司第二十二连锁店
|
高剑荣 | 2022-02-24 |
8 |
山东鲁东医药连锁有限公司第二十三连锁店
|
吴蕾蕾 | 2022-02-24 |
9 |
山东鲁东医药连锁有限公司第二十四连锁店
|
曹晓鑫 | 2022-02-24 |
10 |
山东鲁东医药连锁有限公司第四连锁店
|
刘娟娟 | 2021-10-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-28 | 章程(修正) |
|
|
2 | 2020-09-28 | 股东****起人 |
|
|
3 | 2020-05-20 | 经营范围 |
|
|
4 | 2020-05-20 | 章程(修正) |
|
|
5 | 2019-11-29 | 经营范围 |
|
|
6 | 2019-11-29 | 章程(修正) |
|
|
7 | 2019-05-20 | 经营范围 |
|
|
8 | 2018-12-24 | 住所 |
|
|
9 | 2018-12-24 | 县(市/区) |
|
|
10 | 2018-12-24 | 省 |
|
|