序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 兖州华润燃气有限公司 | 70% | 700.0万人民币 |
2 | 张爱华 | 30% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘磊
|
|
2 |
张爱华
|
|
3 |
赵磊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-13 |
姓名:张爱华,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:赵磊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:刘军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话:****;
|
姓名:张爱华,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:赵磊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:刘磊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话:****;
|
|
2 | 2022-01-13 |
刘军
|
刘磊
|
|
3 | 2020-12-10 |
股东(****起人)名称:王金福,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:300万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:2013-07-11;股东(****起人)名称:兖州华润燃气有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:700万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2013-07-11;
|
股东(****起人)名称:张爱华,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:300万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币;实物,认缴出资时间:2020-09-29;股东(****起人)名称:兖州华润燃气有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:700万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2013-05-17;
|
|
4 | 2020-12-10 |
|
公司章程第一段出资人自然人王金福修改为自然人张爱华;第四章第五条股东姓名王金福修改为张爱华,证件号码*****9修改为*****X。
|
|
5 | 2020-12-10 |
姓名:王金福,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:赵磊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:刘军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话:****;
|
姓名:张爱华,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:赵磊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:刘军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话:****;
|
|
6 | 2019-06-05 | 章程(修正) |
|
在原公司章程中增加第六章“党的建设”,原章程其他条款一次顺延
|
7 | 2017-08-02 | 经理备案 |
姓名:王金福,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:;姓名:刘磊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:***********,联系电话:; [退出]姓名:张庆文,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:***********,联系电话:; [退出]
|
姓名:王金福,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:;姓名:赵磊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:***********,联系电话:; [新增]姓名:刘军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:***********,联系电话:***********; [新增]
|
8 | 2017-08-02 | 董事备案 |
姓名:王金福,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:;姓名:刘磊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:***********,联系电话:; [退出]姓名:张庆文,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:***********,联系电话:; [退出]
|
姓名:王金福,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:;姓名:赵磊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:***********,联系电话:; [新增]姓名:刘军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:***********,联系电话:***********; [新增]
|
9 | 2017-08-02 | 法定代表人(负责人)变更 |
张庆文
|
刘军
|
10 | 2014-11-05 | 名称变更 |
YAN ZHOU HUA RUN XING AN CHE YONG RAN QI YOU XIAN GONG SI
|
JI NING SHI YAN ZHOU QU HUA RUN XING AN CHE YONG RAN QI YOU XIAN GONG SI
|