序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-12 |
陈剑
|
靳玉静
|
|
2 | 2020-06-02 | 负责人 |
李长军
|
陈剑
|
3 | 2019-04-16 | 负责人 |
孙俊萍
|
李长军
|
4 | 2017-06-28 | 负责人 |
张军
|
孙俊萍
|
5 | 2017-06-28 | 法定代表人(负责人)变更 |
张军
|
孙俊萍
|
6 | 2016-07-25 | 负责人 |
刘宗义
|
张军
|
7 | 2016-07-25 | 联络员信息 |
|
姓名:徐娜娜,固定电话: ,移动电话:***********,电子邮箱:***********,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:***********
|
8 | 2016-07-25 | 法定代表人(负责人)变更 |
刘宗义
|
张军
|