序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
阳谷县供销合作社寿张中心社生资门市部
|
袁立柱 | 2004-05-11 |
2 |
阳谷县供销合作社寿张中心社冀王第二综合服务部
|
冀永恩 | 2004-05-11 |
3 |
阳谷县供销合作社寿张中心社闫集综合村级服务站
|
张保英 | 2004-05-11 |
4 |
阳谷县供销合作社寿张中心社赵白第二村级综合服务站
|
杜清华 | 2002-08-16 |
5 |
阳谷县供销合作社寿张中心社侯庄村级综合服务站
|
马振余 | 2002-06-21 |
6 |
阳谷县供销合作社寿张中心社赵白村级综合服务站
|
赵代荣 | 2002-06-21 |
7 |
阳谷县供销合作社寿张中心社第二加油站
|
闫代忠 | 1999-09-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-19 |
刘福强
|
杨建彬
|
|
2 | 2020-11-19 |
姓名:刘传启,固定电话: ,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:****
|
姓名:杨建彬,固定电话: ,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:****
|