序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 田喜平 | 60% | 60万人民币 |
2 | 张明晓 | 40% | 40万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
田喜平
|
|
2 |
张明晓
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-26 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
河南省郑州市中原区须水街道须水村8组
|
河南省郑州市中原区寰宇路68号3号楼1单元9层901号
|
2 | 2022-08-26 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2021-08-05 | 章程备案 |
无
|
无
|
4 | 2021-08-05 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
郑州市中原区须水街道须水村
|
河南省郑州市中原区须水街道须水村8组
|
5 | 2016-01-12 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
5
|
15
|
6 | 2016-01-12 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
5
|
15
|
7 | 2016-01-05 | 变更 |
5
|
15
|
8 | 2016-01-05 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
5
|
15
|
9 | 2015-04-20 | 法定代表人(负责人、独资投资人) |
冷永诚
|
田喜平
|
10 | 2015-04-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
冷永诚
|
田喜平
|