序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高凤胜 | 100% | 1018.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高凤胜
|
|
2 |
吴朋飞
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
郑州市中兴教学设备有限公司长治分公司
|
王立明 | 2010-11-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-08 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2020-09-08 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
销售:教学设备、仪器仪表(不含医用)、游乐设备、体育器材、文具用品、工艺品、办公用品、家具、厨房用具、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、照明设备、音响设备、摄录像设备、家用电器、环保设备、通讯器材(无线电管制器材除外)、五金产品、建筑材料、装饰材料、普通机械设备;计算机软件开****;园林绿化设计;室内外装饰装修工程设计及施工。
|
教学设备、实验室设备、玩具的生产及销售;销售:仪器仪表(不含医用)、游乐设备、体育器材、文具用品、工艺品、办公用品、家具、厨房用具、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、照明设备、音响设备、摄录像设备、家用电器、环保设备、通讯器材(无线电管制器材除外)、五金产品、建筑材料、装饰材料、普通机械设备;计算机软件技术开****;园林绿化设计;室内外装饰装修工程施工设计与施工。
|
3 | 2020-09-08 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
郑州市管城区西大街21号楼7层D附29号
|
河南省郑州市管城回族区拥军路与郑尉路交叉口东100米路南门面房6号。
|
4 | 2018-06-05 | 联络员备案 |
无
|
高凤胜
|
5 | 2018-06-05 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2018-06-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高龙圣(执行董事兼总经理) [退出]高凤胜(监事) [退出]
|
吴朋飞(监事) [新增]高凤胜(执行董事兼总经理) [新增]
|
7 | 2018-06-05 | 其他事项备案 |
|
高凤胜
|
8 | 2018-06-05 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2018-10-08
|
长期
|
9 | 2018-06-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
任冬梅:1.96%; [退出]高凤胜:19.37%;高龙圣:77.68%; [退出]吴朋飞:0.98%; [退出]
|
高凤胜:100%;
|
10 | 2018-06-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
高龙圣
|
高凤胜
|