序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 河南锦源建设有限公司工会委员会 | 38.75345% | 6045.538359万人民币 |
2 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 38.37021% | 5985.752489万人民币 |
3 | 张新民 | 4.4869% | 699.956968万人民币 |
4 | 李晓强 | 4.4869% | 699.956968万人民币 |
5 | 屈志远 | 2.24345% | 349.978483万人民币 |
6 | 张国法 | 2.24345% | 349.978483万人民币 |
7 | 孔令举 | 2.24345% | 349.978483万人民币 |
8 | 王泽甫 | 2.24345% | 349.978483万人民币 |
9 | 李安甫 | 2.24345% | 349.978483万人民币 |
10 | 丁龙海 | 0.69754% | 108.81595万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邓文朴
|
|
2 |
赵洪建
|
|
3 |
尹万涛
|
|
4 |
余乐峰
|
|
5 |
任亚东
|
|
6 |
刘建军
|
|
7 |
谷配军
|
|
8 |
于华伟
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
河南锦源建设有限公司西乌珠穆沁旗分公司
|
李俊华 | 2021-06-04 |
2 |
河南锦源建设有限公司平顶山汝州分公司
|
温廷亮 | 2020-11-24 |
3 |
河南锦源建设有限公司榆林分公司
|
谢宏锐 | 2019-12-31 |
4 |
河南锦源建设有限公司呼伦贝尔分公司
|
许宏伟 | 2018-06-13 |
5 |
河南锦源建设有限公司赤峰平庄分公司
|
姜纪学 | 2018-04-11 |
6 |
河南锦源建设有限公司长治分公司
|
张志宏 | 2018-01-22 |
7 |
河南锦源建设有限公司乌海分公司
|
姜纪学 | 2017-12-12 |
8 |
河南锦源建设有限公司锡林浩特市分公司
|
高顺卿 | 2017-09-26 |
9 |
河南锦源建设有限公司建设分公司
|
王锋 | 2015-09-24 |
10 |
河南锦源建设有限公司工程分公司
|
许宏伟 | 2015-09-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李安甫 [退出]任大民 [退出]任亚东邓文朴田朝晖 [退出]时建兵 [退出]高改军 [退出]周振东 [退出]
|
赵洪建 [新增]余乐峰 [新增]任亚东邓文朴刘建军 [新增]谷配军 [新增]于华伟 [新增]尹万涛 [新增]
|
2 | 2018-01-18 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2018-01-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
李安甫任大民任亚东邓文朴庄明祥 [退出]时建兵高改军周振东
|
李安甫任大民任亚东邓文朴田朝晖 [新增]时建兵高改军周振东
|
4 | 2018-01-18 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 |
9150
|
15600.000000( + 70.4918% )
|
5 | 2018-01-18 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
建筑工程施工;矿山工程施工;机电工程施工;市政公用工程施工;水利水电机电工程;爆破与拆除工程;钢结构工程;防水防腐保温工程;建筑装修装饰工程;环保工程;电子与智能化工程;建筑节能外墙外保温工程;预拌混凝土;铁路工程施工;公路工程施工;建筑周转材料租赁;建材销售。
|
建筑工程施工;矿山工程施工;机电工程施工;市政公用工程施工;水利水电机电工程;爆破与拆除工程;钢结构工程;防水防腐保温工程;建筑装修装饰工程;环保工程;电子与智能化工程;建筑节能外墙外保温工程;园林绿化工程;预拌混凝土;铁路工程施工;公路工程施工;建筑周转材料租赁;建材销售。
|
6 | 2018-01-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
张国法;付书杰; [退出]丁龙海;沈俊亭; [退出]朱爱莲; [退出]申卫东; [退出]姜纪学; [退出]赵凯; [退出]李红旗; [退出]于建新; [退出]暴贯飞; [退出]谢宏锐; [退出]张金安; [退出]高顺卿; [退出]郑树森; [退出]刘新宽; [退出]蔡荣义; [退出]王明君; [退出]齐民生; [退出]顾维杰; [退出]赵银学; [退出]郝风华; [退出]陈清敏; [退出]李智渊; [退出]郭海州; [退出]芦银奎; [退出]任大民;孙国祥; [退出]李安甫;王泽甫;
|
屈志远; [新增]郑州煤炭工业(集团)有限责任公司; [新增]河南锦源建设有限公司工会委员会; [新增]孔令举; [新增]李晓强; [新增]张新民; [新增]王泽甫;李安甫;任大民;张国法;邓文朴; [新增]丁龙海;任亚东; [新增]
|
7 | 2018-01-18 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
15
|
29
|
8 | 2018-01-18 | 章程备案变更 |
|
|
9 | 2015-09-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李安甫王泽甫 [退出]
|
周振东 [新增]高改军 [新增]时建兵 [新增]庄明祥 [新增]邓文朴 [新增]任亚东 [新增]任大民 [新增]李安甫
|
10 | 2015-09-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
李安甫
|
邓文朴
|