序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑州国家干线公路物流港建设开****投资有限公司 | 53.75% | 12900.0万人民币 |
2 | 河南省文化产业投资有限责任公司 | 37.5% | 9000.0万人民币 |
3 | 河南省高技术创业服务中心 | 6.25% | 1500.0万人民币 |
4 | 河南大学出版社有限责任公司 | 2.5% | 600.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑迪柯
|
|
2 |
薛大
|
|
3 |
訾伟旗
|
|
4 |
马凯
|
|
5 |
程新晓
|
|
6 |
崔中楠
|
|
7 |
赵寅星
|
|
8 |
段翠莲
|
|
9 |
唐玉琳
|
|
10 |
程勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马凯郑迪柯崔中楠赵寅星程勇段翠莲訾伟旗王力伟王伯玉张金 [退出]程新晓薛大龙玉明
|
唐玉琳 [新增]马凯郑迪柯崔中楠赵寅星程勇段翠莲訾伟旗王力伟王伯玉程新晓薛大龙玉明
|
2 | 2018-11-26 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2018-11-26 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
郑州市博学路277号正商学府广场1-301-27
|
郑州市郑东新区中道东路6号创意岛大厦4层C区025
|
4 | 2018-07-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马凯郑迪柯崔中楠赵寅星程勇段翠莲訾伟旗王力伟王伯玉张金程新晓薛大龙玉明
|
马凯郑迪柯崔中楠赵寅星程勇段翠莲訾伟旗王力伟王伯玉张金程新晓薛大龙玉明
|
5 | 2018-07-06 | 章程备案 |
无
|
无
|
6 | 2018-07-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁冰 [退出]郭晓梧 [退出]赵寅星孙书一 [退出]程勇段翠莲马小泉 [退出]訾伟旗王力伟梁中 [退出]王伯玉张金
|
马凯 [新增]郑迪柯 [新增]崔中楠 [新增]赵寅星程勇段翠莲訾伟旗王力伟王伯玉张金程新晓 [新增]薛大 [新增]龙玉明 [新增]
|
7 | 2018-07-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
郭晓梧
|
郑迪柯
|
8 | 2018-01-31 | 章程备案 |
无
|
无
|
9 | 2018-01-31 | 章程备案变更 |
|
|
10 | 2018-01-31 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
郑州市商都路166号
|
郑州市博学路277号正商学府广场1-301-27
|