序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-24 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
中国石油天然气管道局第三工程分公司
|
中国石油天然气管道局有限公司第三工程分公司
|
2 | 2018-06-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
葛月光 [退出]
|
胡孝江 [新增]
|
3 | 2018-06-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
葛月光
|
胡孝江
|
4 | 2016-03-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
葛月光 [新增]
|
5 | 2016-03-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
葛月光
|
6 | 2016-03-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
张永立
|
葛月光
|
7 | 2013-06-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
尹辉庆
|
张永立
|
8 | 2011-05-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
田宝州
|
尹辉庆
|
9 | 2009-12-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈连山
|
田宝州
|