序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贺红民 | 90% | 900.0万人民币 |
2 | 张亚朋 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贺红民
|
|
2 |
张亚朋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-02 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路12号23层5号
|
河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路心怡路交叉口绿地原盛国际3号楼C座11层222室
|
2 | 2020-12-02 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2020-06-24 | 章程备案 |
无
|
无
|
4 | 2020-06-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
付兴宝 [退出]贺红民
|
张亚朋 [新增]贺红民
|
5 | 2020-06-24 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
郑州市郑东新区商务外环路12号23层5号
|
河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路12号23层5号
|
6 | 2020-06-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
贺红民:60%;付兴宝:40%; [退出]
|
张亚朋:10%; [新增]贺红民:90%;
|
7 | 2018-07-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贺红民杨秀贵 [退出]
|
付兴宝 [新增]贺红民
|
8 | 2018-07-03 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
10
|
长期
|
9 | 2018-07-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
贺红民;杨秀贵; [退出]
|
贺红民:60%;付兴宝:40%; [新增]
|
10 | 2015-12-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张娟 [退出]李显中 [退出]
|
杨秀贵 [新增]贺红民 [新增]
|