序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 西安创联电气科技(集团)有限责任公司 | 45% | 1800.0万人民币 |
2 | 西京电气总公司 | 45% | 1800.0万人民币 |
3 | 李志勋 | 10% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何小育
|
|
2 |
高琪
|
|
3 |
王闻萍
|
|
4 |
王海军
|
|
5 |
李志勋
|
|
6 |
任永珊
|
|
7 |
严毓丹
|
|
8 |
陈晓波
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
陕西西京电子科技有限公司榆林分公司
|
王海军 | 2010-11-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-31 | 经营范围变更 |
晶体硅材料、晶体硅片、太阳能电池、电池组件、单晶炉、太阳能光伏设备的研****、生产、销售及贸易;石墨件、石英坩埚、热系统及太阳能光伏相关产品和材料的贸易;矿山电子检测设备的生产、研****、销售;房地产开****;电子技术研****;电子设备生产;电子材料的销售及技术服务;设备租赁服务;房屋租赁;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:电子专用材料研****;电子专用材料制造;电子专用材料销售;非金属矿物制品制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子测量仪器销售;太阳能****电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;金属制品销售;电池销售;金属材料销售;新兴能源技术研****;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研****;电力电子元器件销售;石墨及碳素制品销售;耐火材料销售;非居住房地产租赁;光伏****电设备租赁;机械设备租赁;物业管理;工程管理服务;劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
2 | 2022-08-31 | 从业人数变更 |
|
141
|
3 | 2022-08-31 | 章程备案 |
|
同意本次章程备案
|
4 | 2022-08-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈晓波; 证件号码: *****************X; 职位: 监事 [退出]姓名: 高琪; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 何小育; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 李志勋; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 任永珊; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 [退出]姓名: 王海军; 证件号码: *****************X; 职位: 董事兼总经理姓名: 王闻萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 严毓丹; 证件号码: *****************X; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 高琪; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 何小育; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 李宏娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 李志勋; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 庞丹卫; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 王海军; 证件号码: *****************X; 职位: 董事兼总经理姓名: 王闻萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 周芸; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 [新增]
|
5 | 2022-08-31 | 行业代码变更 |
5290:货摊、无店铺及其他零售业
|
4100:其他制造业
|
6 | 2019-08-07 | 主要人员备案 |
姓名: 高琪; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 何小育; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 李志勋; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 任永珊; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 孙武; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [退出]姓名: 王海军; 证件号码: *****************X; 职位: 监事姓名: 王闻萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 严毓丹; 证件号码: *****************X; 职位: 监事
|
姓名: 陈晓波; 证件号码: *****************X; 职位: 监事 [新增]姓名: 高琪; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 何小育; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 李志勋; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 任永珊; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 王海军; 证件号码: *****************X; 职位: 董事兼总经理姓名: 王闻萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 严毓丹; 证件号码: *****************X; 职位: 监事
|
7 | 2019-04-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
何小育
|
何小育
|
8 | 2019-04-02 | 投资者变更 |
何小育
|
何小育
|
9 | 2019-04-02 | 换照 |
|
|
10 | 2019-04-02 | 主要人员备案 |
姓名: 高琪; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 何小育; 证件号码: ***************; 职位: 董事长姓名: 李志勋; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 任永珊; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 孙武; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 谭静; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 王闻萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 严毓丹; 证件号码: *****************X; 职位: 监事
|
姓名: 高琪; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 何小育; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 李志勋; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 任永珊; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 孙武; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 王海军; 证件号码: *****************X; 职位: 监事 [新增]姓名: 王闻萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 严毓丹; 证件号码: *****************X; 职位: 监事
|