序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 香港丰盈投资(集团)有限公司 | 100% | 25000.000000万香港元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王均成
|
|
2 |
李德衡
|
|
3 |
李学纯
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宝鸡阜丰生物科技有限公司环保肥料分公司
|
白红兵 | 2008-09-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王峰
|
王均成
|
2 | 2019-10-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李德衡; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李学纯; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]
|
姓名: 李德衡; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李学纯; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王均成; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [新增]
|
3 | 2019-10-14 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:鲁进平,原联络员固定电话:***********,原联络员移动电话:*********** ,原联络员电子邮箱:***********@qq.com,原联络员身份证件类型:居民身份证,原联络人员证件号码:******************,原财务负责人姓名:王宏志,原财务负责人固定电话:***********,原财务负责人移动电话:***********,原财务负责人电子邮箱:***********@qq.com,原财务负责人证件名称:居民身份证,原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:杨婷,现联络员固定电话:***********,现联络员移动电话:*********** ,现联络员电子邮箱:**********@qq.com,现联络员身份证件类型:居民身份证,现联络人员证件号码:******************,现财务负责人姓名:王宏志,现财务负责人固定电话:***********,现财务负责人移动电话:***********,现财务负责人电子邮箱:***********@qq.com,现财务负责人证件名称:居民身份证,现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2019-10-14 | 法定代表人变更 |
王峰
|
王均成
|
5 | 2019-04-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
潘悦洪
|
王峰
|
6 | 2019-04-03 | 投资者变更 |
潘悦洪 [退出]
|
王峰 [新增]
|
7 | 2019-04-03 | 法定代表人变更 |
潘悦洪
|
王峰
|
8 | 2018-10-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李广玉
|
潘悦洪
|
9 | 2018-10-17 | 其他企业基本信息 |
原生产经营地:(陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡经济开****区安乐社区),原生产经营地所在行政区划:(陕西省宝鸡市岐山县)
|
现生产经营地:(陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡经济开****区安乐社区),现生产经营地所在行政区划:(陕西省宝鸡市岐山县)
|
10 | 2018-10-17 | 投资者变更 |
李广玉 [退出]
|
潘悦洪 [新增]
|