序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
崔风俊
|
秦柯
|
2 | 2018-08-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
冯小建
|
崔风俊
|
3 | 2016-09-09 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
洛阳市西工区七一路98号
|
洛阳市西工区王城大道24号
|
4 | 2016-09-08 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
洛阳市西工区七一路98号
|
洛阳市西工区王城大道24号
|
5 | 2013-11-18 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
洛阳市西工区王城路24号
|
洛阳市西工区七一路98号
|
6 | 2013-08-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
姚红梅
|
冯小建
|
7 | 2011-11-16 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2011-10-09
|
无
|
8 | 2011-11-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
侯饰今
|
姚红梅
|
9 | 2009-11-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
毛奎忠
|
周娴
|