序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张泽一
|
陈真真
|
2 | 2021-08-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李智明
|
张泽一
|
3 | 2021-02-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张浩
|
李智明
|
4 | 2020-05-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张振宁
|
张浩
|
5 | 2017-03-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
范晓
|
张振宇
|
6 | 2017-03-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
范晓
|
张振宁
|
7 | 2016-01-22 | 其他事项备案 |
栾川县农村信用合作联社
|
河南栾川农村商业银行股份有限公司;
|
8 | 2016-01-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
栾川县农村信用合作联社 [退出]
|
|
9 | 2016-01-22 | 名称变更(字号名称、集团名称等)变更 |
栾川县农村信用合作联社秋扒信用社
|
河南栾川农村商业银行股份有限公司秋扒支行
|
10 | 2015-03-04 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2015-06-13
|
2018-06-14
|