序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘素红 | 97% | 970.0万人民币 |
2 | 张静 | 3% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘素红
|
|
2 |
张静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-20 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2021-10-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
柴承广:97%; [退出]张静:3%;
|
张静:3%;刘素红:97%; [新增]
|
3 | 2021-07-08 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
封丘县留光镇短堤村
|
河南省新乡市封丘县荆乡回族乡人民政府院内西楼二楼
|
4 | 2021-07-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
柴承广 [退出]张静
|
张静刘素红 [新增]
|
5 | 2021-07-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
柴承广
|
刘素红
|
6 | 2021-07-08 | 章程备案 |
无
|
无
|
7 | 2017-11-10 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
机械设备、建筑设备租赁、安装、维修;钢管租赁。
|
机械设备、建筑设备租赁、安装、维修、服务;钢管租赁。
|
8 | 2017-11-10 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
5
|
20
|
9 | 2017-03-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
柴秀芳 [退出]张静
|
柴承广 [新增]张静
|
10 | 2017-03-24 | 变更 |
柴秀芳
|
柴承广
|