序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
仝雪
|
陈靖靖
|
2 | 2022-08-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
仝雪
|
陈靖靖
|
3 | 2021-09-27 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2021-09-18
|
2031-09-18
|
4 | 2021-09-27 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2021-09-18
|
2031-09-18
|